Renseignements sur Peter Schwarze
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Schwarze
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1835251, Registre du commerce Zurich, (20)
AIA Arico Invest AG, in Opfikon, CHE-114.938.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1800047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarze, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Marcel, von Birmenstorf AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6072868, Registre du commerce Zurich, (20)
AIA Arico Invest AG, in Opfikon, CH-020.3.033.983-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 21, Publ. 6006364).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melamed, Elena, deutsche Staatsangehörige, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schwarze, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6023790, Registre du commerce Zurich, (20)
CI Group AG, in Opfikon, CH-020.3.032.985-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 24, Publ. 5309322).
Statutenänderung:
26.01.2011.
Firma neu:
Vilsana Product AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Grosshandel und Vertrieb von Nahrungsergänzungsmittel und Naturhaarprodukten sowie die Vermittlung von Wohnungen und Häusern und die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarze, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löw, Philipp, von Biel-Benken, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.