Renseignements sur Peter Schwarz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Schwarz
Dernières notifications FOSC pour Peter Schwarz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005584493, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
on3 immobilien ag, in Basel, CHE-471.949.902, St. Johanns-Vorstadt 15, 4056 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, die Planung und Erstellung, Bewirtschaftung, die Verwaltung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieliegenschaften, Bauconsulting, Architekturdienstleistungen aller Art und die Ausführung der Bauleitung sowie sämtliche Tätigkeiten eines Generalunternehmers bzw. eines Totalunternehmers. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung gegenüber Dritten und gegenüber Konzerngesellschaften vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Peter, von Uesslingen-Buch, in Rodersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004829450, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ON3 ARCHITEKTEN GmbH, in Basel, CHE-110.472.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S.11, Publ. 5089350).
Statutenänderung:
23.01.2020.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Peter, von Uesslingen-Buch, in Rodersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Burri, Jonas, von Zürich, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004829451, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
on3 projekt ag, in Basel, CHE-313.000.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, S.0, Publ. 6403010).
Statutenänderung:
23.01.2020.
Firma neu:
on3 AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Ausführung von Aufträgen als Generalunternehmerin im Baubereich und die Führung eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Peter, von Uesslingen-Buch, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Jonas, von Zürich, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].