Renseignements sur Hans Schwab-Burri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Schwab-Burri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4024810, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Kallnach, in Kallnach, CH-073.5.001.279-9, wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2007, S. 5, Publ. 3737084).
Domizil neu:
c/o Marti-Forrer Hans, Berggasse 12, 3283 Kallnach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab-Burri, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Erich, von Fräschels, in Fräschels, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3737084, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Kallnach, in Kallnach, CH-073.5.001.279-9, wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2002, S. 4, Publ. 512102).
Domizil neu:
c/o Willi Brunner, Oberfeld 26, 3283 Kallnach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mori-Meyer, Alfred, von Kallnach, in Kallnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Fritz, von Kallnach, in Kallnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Forrer, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab-Burri, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Egli-Maurer, Peter, von Busswil bei Büren, in Kallnach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Kallnach, in Kallnach, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 28.11.1997, S. 8616).
Statutenänderung:
6.06.2001.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Kallnach.
Domizil neu:
c/o Alfred Mori-Meyer, Aspi, 3283 Kallnach.
Zweck neu:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
die Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder. Die Genossenschaft kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern.
Vorstand:
mindestens 3 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti-Dätwyler, Johann, von Kallnach, in Kallnach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Fritz, von Kallnach, in Kallnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schwab-Estonanto, Fritz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marti-Andres, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab-Burri, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.