Renseignements sur Peter Schulz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Schulz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3293511, Registre du commerce Zoug, (170)
Verlag Pro Libro Luzern GmbH, bisher in Luzern, CHE-112.854.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7036236).
Statutenänderung:
19.12.2016.
Firma neu:
Verlag Pro Libro Luzern GmbH, Cham.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Eichstrasse 50, 6330 Cham.
Zweck neu:
Herausgabe von Büchern in den Bereichen Sachbuch und Literatur in der Zentralschweiz;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per E-Mail, Telefax oder Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 19.12.2016 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Peter, von St. Gallen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilter, Therese, von Attinghausen, in Cham, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 1529157, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Pro Libro Luzern, in Luzern, CHE-113.338.710, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 11, Publ. 6019140).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Hermann Josef, genannt Josef, von Unterschächen, in Schattdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dillier, Johanna, genannt Hanny, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Regula, von Dallenwil, in Oberdorf NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Gerhard, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Hans Rudolf, von Möriken-Wildegg, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schulz, Peter, von St. Gallen, in Luzern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ATLAS Treuhand AG (CHE-107.248.582), in Ebikon, Revisionsstelle [bisher: ATLAS Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.004.138-0)].
Numéro de publication: 7036236, Registre du commerce Lucerne, (100)
Verlag Pro Libro Luzern GmbH, in Luzern, CH-100.4.786.298-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2009, S. 12, Publ. 5206894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder Sigrist, Leslie, von Luzern und Kriens, in Luzern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Peter, von St. Gallen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].