Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Musikhochschule Luzern, Institut Forschung & Entwicklung
Zentralstrasse 18
6003 Luzern
Renseignements sur Stiftung Musikforschung Zentralschweiz
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.09.2001
Radiation du registre du commerce
14.01.2013
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.7.025.216-2
IDE/TVA
CHE-109.523.434
Secteur
Autre services dans l'éducation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung musikwissenschaftlicher Aktivitäten in der Zentralschweiz, wobei Inhalt und Ergebnisse der Stiftungsaktivitäten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Cura Treuhand AG | Luzern | 23.11.2006 | 13.01.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Musikforschung Zentralschweiz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7012944, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Musikforschung Zentralschweiz, in Luzern, CH-100.7.025.216-2, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 18, Publ. 5123536). Mit Verfügung vom 14.09.2012 hat die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) festgestellt, dass die Stiftung aufgrund von Art. 88 Abs. 1 ZGB aufgehoben ist. Sie ist daher im Handelsregister zu löschen.
Numéro de publication: 5123536, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Musikforschung Zentralschweiz, in Luzern, CH-100.7.025.216-2, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2008, S. 8, Publ. 4487048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blomstedt, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schulz, Peter, von St. Gallen, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Jakob, von Sursee, in Beromünster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossard, Rudolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helg, Lukas, von Jonschwil, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Walter, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knaus, Gabriella Hanke, von Bern und Otelfingen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Prof. Dr. Alois, von Meggen und Niederrohrdorf, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Korner, Urs, von Willisau, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stulz, Peter, von Ennetbürgen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Kurt, von Langendorf, in Beromünster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Ludwig, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinfeld, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, André, von Beromünster und Escholzmatt, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Ulrich, von Lutzenberg, in Luzern, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Hohler, Rosmarie, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4487048, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Musikforschung Zentralschweiz, in Luzern, CH-100.7.025.216-2, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2007, S. 9, Publ. 3995752).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinfeld, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cura Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.005.296-0), Revisionsstelle [bisher: Cura Treuhand AG, in Luzern].