Renseignements sur Lothar Schütze
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lothar Schütze
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1250461, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MAXIMUM Production AG, in Flawil, CHE-108.818.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176646).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütze, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Grund (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberhelfenschwil];
Eisenring, Thomas, von Jonschwil, in Flawil, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7176646, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MAXIMUM Production AG, in Oberhelfenschwil, CH-350.3.003.165-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, Publ. 6595410).
Statutenänderung:
21.03.2013.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 18, 9230 Flawil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütze, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütze, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6137360, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MAXIMUM Production AG, in Oberhelfenschwil, CH-350.3.003.165-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, S. 11, Publ. 5868566).
Domizil neu:
Neckerstrasse 7, 9621 Oberhelfenschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütze, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütze, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.