Renseignements sur Markus Schütz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Schütz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Schütz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006124087, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schütz Holding AG, in Amriswil, CHE-101.269.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004575245). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Henriette, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Markus, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005310682, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hans Neuhaus AG, bisher in Muri (AG), CHE-102.130.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919061).
Statutenänderung:
22.09.2021.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Fischenhölzlistrasse 14, 8580 Amriswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Verwalten und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 22.09.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Karl (1934), von Häggenschwil, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
steffen rausch kessler ag (CHE-114.873.408), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Markus, von Häggenschwil, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schütz, Karl, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schütz, Karl (1961)].
Numéro de publication: HR02-1005254702, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Regio Energie Amriswil (REA), in Amriswil, CHE-302.980.932, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Allen, von Basel, in Greifensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Brigitte, von Gränichen und Lyss, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Rolf Werner, von Zürich, in Jegenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Macedo, Gabriel, von Leuggern, in Amriswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Conrad, Guido, von Zillis-Reischen, in Urmein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Markus, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.