Renseignements sur Schütz Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schütz Holding AG
- Schütz Holding AG avec son siège à Amriswil est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». Schütz Holding AG est actif.
- La direction de l’entreprise Schütz Holding AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 29.06.2000.
- Le 06.09.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.269.516.
- Entreprises avec la même adresse: Aria-Lüftungstechnik AG, Evidenz AG, Hans Neuhaus AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Amriswil
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.013.720-3
IDE/TVA
CHE-101.269.516
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, erstellen und veräussern und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
steffen rausch kessler ag frauenfeld | Frauenfeld | 27.07.2009 | 28.12.2014 | |
Thalmann Treuhand AG | Weinfelden | <2004 | 26.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Schütz Karl AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schütz Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006124087, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schütz Holding AG, in Amriswil, CHE-101.269.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004575245). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Henriette, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Markus, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004575245, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schütz Holding AG, in Amriswil, CHE-101.269.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, S.0, Publ. 1904335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Karl (1934), von Häggenschwil, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Karl (1961), von Häggenschwil, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schütz, Kurt, von Häggenschwil, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1904335, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schütz Holding AG, in Amriswil, CHE-101.269.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6907506).
Statutenänderung:
19.12.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, erstellen und veräussern und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 28.06.2000 ist aufgehoben worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Karl Schütz, in Amriswil, gemäss Vertrag vom 28.06.2000 und Bilanz vom 31.12.1999 mit Aktiven von CHF 1'006'473.41 und Passiven von CHF 351'871.-- zum Preis von CHF 654'602.41, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 554'602.41 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.12.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
steffen rausch kessler ag frauenfeld (CH-440.3.022.140-6), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.