Renseignements sur Fritz Schütz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Schütz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005328629, Registre du commerce Berne, (36)
MINDER AG TORBAU, in Wyssachen, CHE-102.019.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wächli, Beat, von Lotzwil, in Leimiswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Fritz, von Sumiswald, in Kirchberg BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wymann, Norbert, von Sumiswald, in Wyssachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Stefanie, von Sumiswald, in Ersigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schütz, Michael, von Sumiswald, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3387473, Registre du commerce Berne, (36)
Minder AG Service, in Huttwil, CHE-113.162.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2142583).
Statutenänderung:
24.02.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere den Handel mit Toren und ähnlichen Erzeugnissen und deren Service sowie den Handel mit und den Service von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 24.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interrevi AG, in Huttwil, Revisionsstelle;
Schütz, Fritz, von Sumiswald, in Kirchberg BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wymann, Norbert, von Sumiswald, in Wyssachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wächli, Beat, von Lotzwil, in Leimiswil (Madiswil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2246561, Registre du commerce Berne, (36)
TTA Holding AG, in Wyssachen, CHE-477.465.790, c/o MINDER AG TORBAU, Dürrenbühl, 4954 Wyssachen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schütz, Fritz, von Sumiswald, in Kirchberg BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wymann, Norbert, von Sumiswald, in Wyssachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.