Renseignements sur Andreas Peter Schürch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andreas Peter Schürch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005729035, Registre du commerce Berne, (36)
SAMOT premium HOLDING AG, in Huttwil, CHE-115.799.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111910).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Andreas Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch-Schafer, Stephanie, von Bösingen und Sumiswald, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005507191, Registre du commerce Berne, (36)
Schürch & Co. A.G., Säge- und Hobelwerk, Autotransporte und Baumaterialien, Huttwil, in Huttwil, CHE-102.651.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707742).
Statutenänderung:
16.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CHE-101.350.360), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch, Andreas Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle;
Schürch, Ruth Elisabeth, von Sumiswald, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch, Stephanie, von Sumiswald, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005111911, Registre du commerce Berne, (36)
SAMOT TRANSport AG, in Huttwil, CHE-113.831.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363281). Gemäss Erklärung vom 22.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CHE-101.350.360), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lusti, Andreas, von Nesslau, in Huttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Nesslau-Krummenau, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schürch, Andreas Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Schürch, Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].