Renseignements sur Holger Schramm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Holger Schramm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005033582, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
DLBS-Consulting AG, in St. Gallen, CHE-178.029.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, S.0, Publ. 1185021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamburger, Rolf, von Gaiserwald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schramm, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2091775, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
red'black holding AG, in St. Gallen, CHE-100.705.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012, Publ. 6926736).
Statutenänderung:
24.02.2015.
Firma neu:
butterfly creative AG.
Zweck neu:
Montagen aller Art, Grafikdesign sowie Beratung und Begleitung im Baunebengewerbe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, im In- und Ausland Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte und andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail, sofern die Adressen der Gesellschaft bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velleuer, Dr. Marc, von Zürich und Oensingen, in Gordola, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schramm, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2007495, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
green'black gmbh, in St. Gallen, CHE-114.619.548, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6757746).
Firma neu:
green'black gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.01.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schramm, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].