Renseignements sur Monika Schönbächler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Monika Schönbächler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Monika Schönbächler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4023119, Registre du commerce Nidwald, (150)
möbelabfabrik.ch ag, in Stansstad, CHE-480.904.494, Unter Sagi 3, 6362 Stansstad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von sowie den Handel mit Möbeln, Inneneinrichtungen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Veröffentlichung im SHAB. Mit Erklärung vom 24.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Montalta, René, von Ilanz/Glion, in Rheineck, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönbächler, Monika, von Einsiedeln, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7174184, Registre du commerce Zoug, (170)
MSConsulting, Monika Schönbächler, in Baar, CH-170.1.008.477-4, Weinbergstrasse 1, 6340 Baar, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Beratungen. Die Eintragung erfolgt von Amtes wegen gemäss Art. 152 HRegV gestützt auf die Verfügung vom 30.01.2013.
Eingetragene Personen:
Schönbächler, Monika, von Einsiedeln, in Baar, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6588522, Registre du commerce Zoug, (170)
Cutofi AG, in Zug, CH-100.3.000.838-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 13, Publ. 5969966).
Firma neu:
Cutofi AG in Liquidation.
Liquidationsdomizil:
c/o MSConsulting, Monika Schönbächler, Weinbergstrasse 1, 6340 Baar. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.02.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauch, Curt, von Silenen, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Monika, von Einsiedeln, in Baar, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.