Renseignements sur Harald Schnyder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Harald Schnyder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1972497, Registre du commerce Zoug, (170)
Primores AG, in Baar, CHE-110.476.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6542116).
Firma neu:
Primores AG in Liquidation.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kränzlin, Remo, von Neuheim, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Odermatt, Franz Xaver, von Dallenwil, in Berikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Stefan, von Werthenstein, in Küssnacht am Rigi, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Harald, von Gampel-Bratsch, in Meggen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6542116, Registre du commerce Zoug, (170)
Primores AG, bisher in Zürich, CH-020.3.027.361-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, S. 0, Publ. 6198896).
Gründungsstatuten:
19.12.2003.
Statutenänderung:
19.01.2012.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Lindenstrasse 14, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Armin, von Malters und Obermumpf, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roulet, Nadine, von Neuchâtel, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kränzlin, Remo, von Neuheim, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen bei Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Franz Xaver, von Dallenwil, in Berikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Stefan, von Werthenstein, in Küssnacht am Rigi, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Harald, von Gampel-Bratsch, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.