Renseignements sur Iwan Schnetzler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Iwan Schnetzler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004811452, Registre du commerce Argovie, (400)
Schnetzler Immobilien AG, in Kaisten, CHE-112.154.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004783025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnetzler, Iwan, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Martin, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004732897, Registre du commerce Argovie, (400)
iLarina AG, in Unterentfelden, CHE-358.629.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345991).
Statutenänderung:
25.09.2019.
Sitz neu:
Kölliken.
Domizil neu:
Hauptstrasse 175, 5742 Kölliken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Iwan, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden];
Schnetzler, Iryna, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden].
Numéro de publication: HR02-1004520174, Registre du commerce Argovie, (400)
A. Schnetzler AG, in Kaisten, CHE-108.153.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345989).
Statutenänderung:
04.12.2018.
Zweck neu:
Übernahme und Ausführung von Bauprojekten als Generalunternehmer;
kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktien neu:
45 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TLT Thomas Lincke Treuhand AG (CHE-107.380.589), in Frick, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Iwan, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schnetzler, Martin, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.