Renseignements sur Richard Schmocker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Richard Schmocker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005734172, Registre du commerce Zurich, (20)
Meiko (Suisse) AG, in Fällanden, CHE-107.158.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005592730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Dr. Emil, von Zürich und Zollikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmocker, Richard, von Ringgenberg BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedrocchi, Ferruccio, italienischer Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Arnold, von Dörflingen, in Henggart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gähler, Niklaus, von Urnäsch, in Lengwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhofen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Leu, Corinne, von Hitzkirch, in Unterägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1769465, Registre du commerce Zurich, (20)
Struktura AG, in Zürich, CHE-107.385.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 27, Publ. 5319378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmocker, Richard, von Ringgenberg BE, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaspar, Thomas, von Zürich und Oberkulm, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1499853, Registre du commerce Zurich, (20)
Manegg Verwaltungs AG Kilchberg, in Kilchberg ZH, CHE-102.544.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1152761).
Statutenänderung:
30.04.2014.
Firma neu:
Manegg Verwaltungs AG.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Sihlta Treuhand und Revisions AG, Schützenstrasse 1, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Bruno, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmocker, Richard, von Ringgenberg BE, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Christine, kanadische Staatsangehörige, in Gowanstown (ON, CA), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Fritz, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.