Renseignements sur Ursula Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6503902, Registre du commerce Zurich, (20)
Drogerie Anrig AG, in Zürich, CH-020.3.907.060-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 24, Publ. 5246172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Ursula, von Oetwil an der Limmat und Zürich, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Andre, von Zürich, in Unterbözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anrig Staub, Heidi, von Zürich, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2943470, Registre du commerce Zurich, (20)
NPO Marketing AG, in Zürich, CH-020.3.019.765-4, Mittelbeschaffungs-Marketing für Nonprofit-Organisationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 10.07.2003, S. 22, Publ. 1074458).
Firma neu:
NPO Marketing AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter, Jolanda, von Zürich, in Mönchaltorf, Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Schmid, Ursula, von Oetwil an der Limmat, in Grüningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stahel, Erwin, von Turbenthal, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
NPO Marketing AG, in Zürich, Mittelbeschaffungs-Marketing für Nonprofit-Organisationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2000, S. 4893).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter, Jolanda, von Zürich, in Mönchaltorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Schmid, Ursula, von Oetwil an der Limmat, in Grüningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel, Erwin, von Turbenthal, in Zell ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.