Renseignements sur Dr. Peter Schmid-Grendelmeier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Peter Schmid-Grendelmeier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004793932, Registre du commerce Grisons, (350)
Internationaler Verein für die atopische Dermatitis, in Davos, CHE-389.725.129, c/o Hochgebirgsklinik Davos AG, Herman-Burchard-Strasse 1, 7265 Davos Wolfgang, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2019.
Zweck:
Die Förderung der Forschung und des wissenschaftlichen Austauschs im Bereich der atopischen Dermatitis, durch Organisation von Meetings und Vergabe von Forschungsunterstützungen, vor allem für Nachwuchs sowie auch Regionen und Bereiche mit limitiertem Zugang zu entsprechenden Ressourcen. Die Organisation des alle 2, 3 Jahre stattfindenden Raijka-Meeting, dessen Thema die Prävention, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie der atopischen Dermatitis darstellt. Die Vergabe der Rajka-Medaille anlässlich des Rajka-Meetings;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel:
Ungebunden gesprochene finanzielle Beiträge der Pharmaindustrie;
allfälliger Gewinn durch die Durchführung des Rajka-Meetings;
allenfalls Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Wollenberg, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Taieb, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Bordeaux (FR), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Takaoka, Roberto, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paolo (BR), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid-Grendelmeier, Peter, von Zug, in Zug, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Ring, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5051302, Registre du commerce Zoug, (170)
Schweizerische Neurodermitis Stiftung, bisher in Romanshorn, CH-400.7.017.724-0, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2005, S. 15, Publ. 3051340).
Gründungsurkunde:
28.05.1996.
Urkundenänderung:
23.09.2008.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
c/o Dr. Carine Abt, Gulmstrasse 57b, 6315 Oberägeri.
Zweck:
Unterstützung von hilfebedürftigen Betroffenen resp. Patienten in den Bereichen 'Neurodermitis' und 'Atopisches Ekzem', Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie die Erbringung von Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeiten.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation neu:
Organisation: Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern und Kontrollstelle;
Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehler, Peter, von Walenstadt, in Safenwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Prof.Dr. Brunello, von Trub, in Zollikerberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Eng, Dr. Peter, von Stüsslingen, in Erlinsbach AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Schmid-Grendelmeier, Dr. Peter, von Zug, in Oberwil bei Zug (Zug), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Abt, Dr. Carine, von Bretzwil, Roggwil TG und Basel, in Oberägeri, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Bretzwil und Basel, in Arlesheim];
Schäppi, Dr. Georg, von Oberrieden, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ADVISUM AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-440.3.007.658-3), in Amriswil, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3051340, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schweizerische Neurodermitis Stiftung, bisher in Zofingen, CH-400.7.017.724-0, Unterstützung von hilfebedürftigen Betroffenen resp, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 13.03.1997, S. 1720).
Urkundenänderung:
23.03.2005.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
c/o Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn.
Zweck:
Unterstützung von hilfebedürftigen Betroffenen resp. Patienten in den Bereichen 'Neurodermitis' und 'Atopisches Ekzem', Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie die Erbringung von Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeiten.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegfried, Dr. Bernard A., von Zofingen, in Zofingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alt, Lorenz, von Ufhusen, in Oftringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Dr. Stefan R., deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Falk, Paul, von St. Gallen, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöni, Prof.Dr. Martin H., von Linden, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Prof.Dr. Brunello, von Trub, in Zollikerberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Abt, Dr. Carine, von Bretzwil und Basel, in Arlesheim, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eng, Dr. Peter, von Stüsslingen, in Erlinsbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehler, Peter, von Walenstadt, in Safenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid-Grendelmeier, Dr. Peter, von Zug, in Oberwil bei Zug (Zug), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.