Renseignements sur Denise Schmid-Czebe
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Denise Schmid-Czebe
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004466743, Registre du commerce Zurich, (20)
UZH Alumni, in Zürich, CHE-440.055.021, Verein (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Czebe, Denise, von Zürich, in Kilchberg ZH, Co-Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Althaus, Felix Rudolf, von Langnau im Emmental, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Seganfreddo, Yves Laurent, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wanner Keller, Roger Marc, von Fraubrunnen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wenke, Theis Karlheinz, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Dr. Peter Reinhard, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Co-Präsident, mit Einzelunterschrift];
Faehnrich Cavanagh, Jana Alexandra, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Meili, Barbara, von Russikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rütsche, Claudia, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4181101, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein 'Forum Zürcher Gespräche', in Zürich, CHE-101.040.304, Verein (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2053323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlieper, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruloff, Prof. Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Czebe, Denise, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3644971, Registre du commerce Zurich, (20)
UZH Alumni, in Zürich, CHE-440.055.021, Schönberggasse 15a, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Fusion:
Der Verein entsteht aus der Kombinationsfusion des Vereins Zürcher Universitätsverein, in Zürich und des Vereins Alumni UZH, in Zürich. Aktiven von CHF 2'526'781.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'292'448.00 des Zürcher Universitätsvereins sowie Aktiven von CHF 336'807.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 121'918.00 des Vereins Alumni UZH gehen gemäss Fusionsvertrag vom 11./13.05.2017 und Fusionsbilanzen per 31.12.2016 auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder der übertragenden Vereine werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Statutendatum:
17.05.2017.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung des Ansehens der Universität Zürich (UZH) in der Öffentlichkeit und die Identifikation der Alumnae und Alumni (nachfolgend Alumni) mit der UZH. Zudem unterstützt der Verein mittels Vergabungen Projekte der UZH und fördert den akademischen Nachwuchs. Sodann bezweckt der Verein die Förderung des Alumniwesens der UZH und die Zusammenarbeit zwischen der UZH und ihren Alumni. Die Pflege der Beziehungen der Alumni untereinander soll dazu beitragen, dass die UZH ihre vielfältigen Aufgaben bestmöglich erfüllen kann. UZH Alumni ist nicht gewinnorientiert und verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Beitrag der UZH, Erlös aus Vereinsaktivitäten sowie Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Isler, Dr. Peter Reinhard, von Zürich, in Kilchberg ZH, Co-Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Czebe, Denise, von Zürich, in Kilchberg ZH, Co-Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Hengartner, Michael Otmar, von Muolen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Färber, Andri Martin, von Winterthur, in Uster, Quästor, mit Einzelunterschrift;
Althaus, Felix Rudolf, von Langnau im Emmental, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Cardelle Gonzalez, Maria del Carmen, spanische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gloor, Alain Arnold, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Pfaff, Dieter Hermann, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Stutz, Matthias Ulrich, von Wetzikon ZH, in Bäretswil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Emanuel, Sandra, von Widen, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
PRÜFAG Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.980.476), in Zürich, Revisionsstelle;
Ambühl-Zweifel, Sibylle Ladina, von Sigriswil, in Bern, mit Einzelunterschrift;
Gehres, Christina Maria Helene, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, mit Einzelunterschrift.