Renseignements sur Christian Schlegel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Schlegel
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Schlegel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004968922, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bauerngenossenschaft Eichberg & Umgebung, in Eichberg, CHE-102.304.664, Verein (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, Publ. 5417942).
Statutenänderung:
21.07.2020.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.07.2020 und Bilanz per 30.06.2020 mit Aktiven von CHF 44'723.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 399.70 in einen Verein umgewandelt. Die Genossenschafter werden zu Mitgliedern im Verein.
Name neu:
Obstverein oberes Rheintal.
Rechtsform neu:
Verein.
Zweck neu:
Förderung des Obstanbaus im oberen Rheintal.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung: Mit persönlicher Haftbarkeit].
Mittel neu:
Eigenkapital, Mitgliederbeiträge. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 26.10.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Gerhard, von Altstätten, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kressig, Hansjörg, von Pfäfers, in Eichberg, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Kressig, Hansjürg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlegel, Christian, von Eichberg, in Eichberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Eichberg und Grabs, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steger, Albert, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004715866, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Beratungs- und Buchhaltungsverein St. Gallen-Appenzell (BBV), in Sennwald, CHE-105.915.947, Verein (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2012, S.0, Publ. 6486794).
Domizil neu:
Rheinhofstrasse 11, 9465 Salez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lendi, Rita, von Mels, in Benken SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutz, Trudi, von Schwellbrunn, in St. Peterzell (Neckertal), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlegel, Christian, von Eichberg und Grabs, in Eichberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchler, Martin, von Appenzell, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Gabriela, von Glarus Nord, in Benken SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forrer, Sonja, von Wattwil, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritz, Jakob, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alder, Thomas, von Herisau, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2756876, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Landwirtschaftliche Trocknungsanlage Altstätten AG, in Altstätten, CH-320.3.006.390-6, Betrieb einer Grastrocknungsanlage usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.1998, S. 3624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alabor, Hans jun., von Altstätten SG, in Hinterforst (Altstätten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner, Werner, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saxer, Walter, von Altstätten SG, in Altstätten SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchel, Hans, von Rüthi SG, in Oberriet SG, Revisionsstelle;
Eugster, Georg, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matt, Bruno, von Altstätten, in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Josef, von Altstätten und Mels, in Altstätten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heeb, Adolf jun., von Altstätten SG, in Altstätten SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Schiess, Ulrich genannt Ueli, von Herisau, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schiess, Ueli, in Altstätten SG];
Schlegel, Christian, von Grabs, in Eichberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buschor, Paul, von Altstätten, in Altstätten, Aktuar (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Georg, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Revisionsstelle;
Stieger, Arno, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Revisionsstelle.