Renseignements sur Robin Schlaeppi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Robin Schlaeppi
Numéro de publication: 4531542, Registre du commerce Valais
Famaflor S.A., Succursale de Fully (Valais), à Fully, CH-621.9.006.714-1, succursale de société anonyme avec siège principal à Moudon (FOSC no 153 du 12.08.2002, p. 14).
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise [Robin Schlaeppi], ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office.
Personnes et signatures radiées:
Schlaeppi, Georges, de Lenk, à Lutry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Schlaeppi, Robin, de Lutry et Lenk, à Lutry, administrateur, avec signature individuelle;
Schlaeppi, Pierre-Alexandre, de Lutry et Lenk, à Lutry, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Piccand, Claude-Alain, de Farvagny, à Belfaux, avec procuration collective à deux avec le président-directeur général.
Registre du commerce Valais
Famaflor S.A., Succursale de Fully (Valais), à Fully, c/o D.E.C. SA, Chemin de l'Autoroute, 1926 Fully, nouvelle succursale.
Raison sociale du siège principal:
Famaflor S.A.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Moudon.
Date des statuts du siège principal:
08.06.1993.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
24.12.1965.
But du siège principal:
achat, vente et application des produits de Famaco SA, à Moudon (matériaux de construction) ainsi que de produits relatifs aux bâtiments.
Publications du siège principal:
16.07.2002, page 12.
Dispositions pour la succursale:
succursale commencée le 16.07.2002.
Personnes inscrites:
Schlaeppi, Georges, de Lenk, à Lutry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Schlaeppi, Robin, de Lutry et Lenk, à Lutry, administrateur, avec signature individuelle;
Schlaeppi, Pierre-Alexandre, de Lutry et Lenk, à Lutry, administrateur, avec signature individuelle.