Robin Schlaeppi
domicilié à Lutry, de Lutry et Lenk Mandats actifs: Famatex Sàrl, Famaflor SA et plus Connecté à: Murielle Grin, Lucretia Fiaux Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robin Schlaeppi" à jour.Vous suivez maintenant "Robin Schlaeppi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robin Schlaeppi" à jour.Vous suivez maintenant "Robin Schlaeppi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Robin Schlaeppi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Robin Schlaeppi
Autres travaux de construction
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Autres travaux de construction
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Personnes privées avec le nom Robin Schlaeppi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Robin Schlaeppi
Numéro de publication: 4531542, Registre du commerce Valais
Famaflor S.A., Succursale de Fully (Valais), à Fully, CH-621.9.006.714-1, succursale de société anonyme avec siège principal à Moudon (FOSC no 153 du 12.08.2002, p. 14).
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise [Robin Schlaeppi], ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office.
Personnes et signatures radiées:
Schlaeppi, Georges, de Lenk, à Lutry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Schlaeppi, Robin, de Lutry et Lenk, à Lutry, administrateur, avec signature individuelle;
Schlaeppi, Pierre-Alexandre, de Lutry et Lenk, à Lutry, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Piccand, Claude-Alain, de Farvagny, à Belfaux, avec procuration collective à deux avec le président-directeur général.
Registre du commerce Valais
Famaflor S.A., Succursale de Fully (Valais), à Fully, c/o D.E.C. SA, Chemin de l'Autoroute, 1926 Fully, nouvelle succursale.
Raison sociale du siège principal:
Famaflor S.A.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Moudon.
Date des statuts du siège principal:
08.06.1993.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
24.12.1965.
But du siège principal:
achat, vente et application des produits de Famaco SA, à Moudon (matériaux de construction) ainsi que de produits relatifs aux bâtiments.
Publications du siège principal:
16.07.2002, page 12.
Dispositions pour la succursale:
succursale commencée le 16.07.2002.
Personnes inscrites:
Schlaeppi, Georges, de Lenk, à Lutry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Schlaeppi, Robin, de Lutry et Lenk, à Lutry, administrateur, avec signature individuelle;
Schlaeppi, Pierre-Alexandre, de Lutry et Lenk, à Lutry, administrateur, avec signature individuelle.