Renseignements sur Werner Schläppi-Maurer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Schläppi-Maurer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004746981, Registre du commerce Berne, (36)
Rufibach und Schläppi AG, in Guttannen, CHE-103.143.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2012, S.0, Publ. 6504842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufibach-Perez, Hans, von Guttannen, in Guttannen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rufibach-Perez, Maria, von Guttannen, in Guttannen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläppi-Maurer, Werner, von Guttannen, in Guttannen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Schläppi, Beat, von Guttannen, in Guttannen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Roland, von Küssnacht (SZ), in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4239731, Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz Genossenschaft, in Meiringen, CHE-105.798.297, Genossenschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläppi-Maurer, Werner, von Guttannen, in Guttannen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bergen, Urs, von Guttannen, in Innertkirchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Allenbach, Tanja, von Reichenbach im Kandertal, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Janine, von Hasliberg, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Brügger, Peter, von Guttannen, in Meiringen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linder, Oskar, von Meiringen, in Meiringen, Aktuar, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5001620, Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Meiringen Genossenschaft, in Meiringen, CH-092.5.002.455-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2008, S. 4, Publ. 4669100).
Statutenänderung:
18.04.2009.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Innertkirchen Genossenschaft, in Innertkirchen (CH-092.5.001.806-6), gemäss Fusionsvertrag vom 15.01.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 88'501'026.84 und Fremdkapital von CHF 85'181'686.86 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten total 1'212 Anteile zu CHF 200.00.
Firma neu:
Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz Genossenschaft. [Bestimmung über den Geschäftskreis gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der Geschäftskreis umfasst neu die Gemeinden Meiringen, Hasliberg, Schattenhalb, Brienzwiler, Brienz BE, Hofstetten b. Brienz, Schwanden bei Brienz und Oberried am Brienzersee.].[Bestimmung über weitere publikationspflichtige Tatsachen gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen sind nicht berührt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläppi-Maurer, Werner, von Guttannen, in Guttannen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Alfred, von Altendorf, in Innertkirchen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Heinz, von Aarwangen, in Oberried am Brienzersee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiesser, Carl, von Schwändi, in Meiringen, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Viktor, von Amden, in Innertkirchen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Hansjürg, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Fuchs, Markus, von Brienz BE, in Meiringen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Marti, Hermann, von Aarwangen, in Spiez, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].