Renseignements sur Volker Schirrmeister
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Volker Schirrmeister
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3896057, Registre du commerce Schwyz, (130)
Proton Therapy Center Switzerland AG (PTCS), in Galgenen, CHE-114.413.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601605).
Statutenänderung:
13.11.2017. 22.11.2017.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Wilenstrasse 5, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt international die Projektentwicklung von Diagnose- und Behandlungszentren für Tumorerkrankungen, speziell durch Bestrahlung mit Protonen, Aus-, Fort- und Weiterbildung für medizinisches Fachpersonal der Radio-Onkologie und die Beratung und Planung von Tumorbehandlungen sowie den Handel mit Artikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Patente, Handelsmarken, technische und individuelle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen sowie anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Dr. Martin, von Netstal und Glarus, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzelmann, Fred, von Gais, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schirrmeister, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käch, Toni, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1429731, Registre du commerce Schwyz, (130)
IROS GmbH, in Feusisberg, CHE-112.286.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, Publ. 6418304).
Statutenänderung:
12.03.2014.
Firma neu:
PTCS International GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PTCS International LLC).
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Wilenstrasse 5, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt international den Aufbau und den Betrieb eines Diagnose- und Behandlungszentrums für Tumorerkrankungen, speziell durch Bestrahlung mit Protonen, Aus-, Fort- und Weiterbildung für medizinisches Fachpersonal der Radio-Onkologie und die Beratung und Planung von Tumorbehandlungen sowie den Handel mit Artikeln aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschinger, Martin, von Dübendorf, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schirrmeister, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen SZ, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hug, Prof. Dr. Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 7095972, Registre du commerce Schwyz, (130)
Proton Therapy Center Switzerland AG (PTCS), in Galgenen, CH-130.3.013.682-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, S. 0, Publ. 6297274).
Domizil neu:
bei Werner Schnyder, Buchhaltungs- und Treuhandbüro, Dorfplatz 6, 8854 Galgenen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheib, Dr. Stefan, von Deutschland, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwegler, Peter R., von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dudler, Karl, von Thal, in Bäch SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schirrmeister, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau];
Heinzelmann, Fred, von Gais, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.