Renseignements sur Thomas Scheuner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Scheuner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005847528, Registre du commerce Berne, (36)
Wanne Träff GmbH, in Oberbalm, CHE-238.956.899, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, S.0, Publ. 2424619).
Statutenänderung:
21.09.2023.
Sitz neu:
Schwarzenburg.
Domizil neu:
Unterwahlern 29, 3150 Schwarzenburg. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartenbach, Jürg, von Belp, in Oberbalm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Scheuner, Thomas, von Oberbalm, in Oberbalm, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürst-Kurz, Brigitte, von Guggisberg und Vechigen, in Schwarzenburg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hürst, Armin, von Guggisberg, in Schwarzenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005552987, Registre du commerce Berne, (36)
Schwarzwasser Arena AG, in Schwarzenburg, CHE-425.430.927, Bernstrasse 393, 3148 Lanzenhäusern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.08.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Kunsteisbahn zur Förderung von sportlichen Aktivitäten, der Gesundheit, der Geselligkeit und der sinnvollen Freizeitgestaltung für die Bevölkerung. Die Gesellschaft verfolgt der Öffentlichkeit dienende Aufgaben sowie Zwecke und ist nicht gewinnstrebig. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten, veräussern, vermieten und verpachten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringt und fördert.
Aktienkapital:
CHF 100'012.50.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'012.50.
Aktien:
3'175 Namenaktien zu CHF 31.50.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder elektronische Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Scheuner, Thomas, von Oberbalm, in Oberbalm, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Mathias, von Riedholz, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuner, Michael, von Oberbalm, in Oberbalm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boillat, Jean-Pierre, von Le Bémont (JU), in Ueberstorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005138213, Registre du commerce Berne, (36)
Geotest AG, in Zollikofen, CHE-106.009.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riner, Rachel Anna, von Eggiwil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Scheuner, Thomas, von Oberbalm, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baer, Patrick, von Rothrist, in Etzelkofen (Fraubrunnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Kleiner, Josiane, von Wädenswil, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.