Renseignements sur Werner Scherrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Werner Scherrer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Werner Scherrer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 991363, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Elektra Neukirch-Egnach, in Egnach, CH-440.5.003.596-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, Publ. 6297378).
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach. Eintragung Namensänderung von Amtes wegen (Art. 950 OR).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fatzer, Jürg, von Romanshorn, in Neukirch (Egnach), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göggel, Rolf, von Wäldi, in Neukirch (Egnach), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäheli, Roland, von Egnach, in Neukirch (Egnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Bruno, von Appenzell, in Neukirch (Egnach), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Werner, von Egnach, in Neukirch (Egnach), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Segmüller, Reto, von Altstätten, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winden (Egnach)].
Numéro de publication: 5825588, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Elektra Ringenzeichen, in Egnach, CH-440.5.006.484-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2006, S. 10, Publ. 3496924).
Vermögensübertragung:
Die Genossenschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.08.2009 Aktiven von CHF 342'766.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 264'484.14 auf die Genossenschaft Elektra Egnach, in Egnach (CH-440.5.004.604-0).
Gegenleistung:
Keine.
Firma neu:
Elektra Ringenzeichen in Liquidation.
Domizil neu:
Ringenzeichen 5, 9315 Neukirch (Egnach). Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.08.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stacher, Jürg, von Egnach, in Neukirch (Egnach), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stäheli, Jörg, von Egnach, in Neukirch (Egnach), Mitglied und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Züllig-Stadelmann, Katharina, von Egnach und Arbon, in Egnach, Mitglied und Kassierin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nagel, Daniel, von Gais, in Neukirch (Egnach), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Scherrer, Werner, von Egnach, in Egnach, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5583000, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Elektra Egnach, in Egnach, CH-440.5.004.604-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 18, Publ. 4984822).
Statutenänderung:
18.08.2009.
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Egnach.
Zweck neu:
Bezug von elektrischer Energie über das Netz der EKT AG und deren geeignete Verteilung an die Bezüger im Genossenschaftsgebiet.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch persönliche Zustellung schriftlich oder durch Publikation im offiziellen Publikationsorgan der Gemeinde. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 05.07.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krömler, Rolf, von Eggersriet, in Egnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier;
Hechelmann, Ralph, von Hefenhofen, in Egnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuhmacher, Gil, von Guggisberg, in Egnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Scherrer, Werner, von Egnach, in Egnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züllig, Katrin, von Egnach und Arbon, in Egnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.