Renseignements sur Martin Scherrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Scherrer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Scherrer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004723607, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
HAUS zur ROSE AG, in Herisau, CHE-107.601.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, S.0, Publ. 1367171).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, Bernadette, von Altstätten, in St. Julian's (MT), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Scherrer, Martin, von Gams, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steger, Peter, von Altstätten, in St. Julian's (MT), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kränzlin, Kurt, von Neuheim, in Teufen (AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3767511, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bradford AG, in Grabs, CHE-101.001.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3447239).
Firma neu:
Bradford AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.09.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Martin, von Gams, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3667059, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Globalinvest GmbH., in St. Gallen, CHE-107.876.005, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2803189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thorbecke, Heinrich, von St. Gallen, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Martin, von Gams, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Peter, von Amden, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.