Renseignements sur Emanuel Scherler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Emanuel Scherler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005212318, Registre du commerce Berne, (36)
Heinzelmann Optik Shoppy AG, in Moosseedorf, CHE-105.944.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S.6, Publ. 5952628).
Firma neu:
Heinzelmann Optik Shoppy AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005212313, Registre du commerce Berne, (36)
ES & ES Holding AG, in Meikirch, CHE-116.102.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S.3, Publ. 5866242).
Firma neu:
ES & ES Holding AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5952628, Registre du commerce Berne, (36)
Heinzelmann Optik Shoppy AG, in Moosseedorf, CH-035.3.003.104-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 6, Publ. 5107588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Magdalena, von Längenbühl, in Moosseedorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Peter, von Längenbühl, in Moosseedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Einzelunterschrift.