Renseignements sur Peter Schenk
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Schenk
Dernières notifications FOSC pour Peter Schenk
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2498865, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PS Business & Tax Consultant GmbH, in Füllinsdorf, CHE-116.179.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2010, S. 4, Publ. 5890910).
Statutenänderung:
13.11.2015.
Sitz neu:
Frenkendorf.
Domizil neu:
Rösernstrasse 2, 4402 Frenkendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Peter, von Basel, in Frenkendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Füllinsdorf].
Numéro de publication: 5890910, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PS Business & Tax Consultant GmbH(PS Business & Tax Consultant SARL) (PS Business & Tax Consultant SAGL) (PS Business & Tax Consultant Ltd liab. Co), in Füllinsdorf, CH-280.4.014.147-3, Unterer Eichweg 8, 4414 Füllinsdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.11.2010.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Unternehmens- und Steuerberatung sowie Ausübung von Treuhandfunktionen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schenk, Peter, von Basel, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Numéro de publication: 2683022, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
KPMG Fides, in Basel, CH-270.9.000.144-8, Beratungs- und Treuhandgesellschaft usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2004, S. 6, Publ. 2564354), Aktiengesellschaft.
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Peter, von Basel, in Füllinsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cosandey, Peter, von Wildberg, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.