Renseignements sur Elisabeth Scheller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Elisabeth Scheller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004457710, Registre du commerce Argovie, (400)
La Lisa Dance GmbH, in Aarau, CHE-110.105.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, Publ. 6062988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheller, Elisabeth, von Thalwil, in Buchs (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Aarau].
Numéro de publication: 1899111, Registre du commerce Argovie, (400)
Glarico GmbH, in Buchs AG, CHE-102.624.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 2, Publ. 5247190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheller, Willy, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Scheller-Hössli, Dr. Hans-Ulrich, von Thalwil, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheller, Rudolf, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Scheller, Heinrich C., von Thalwil, in Erlinsbach SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Scheller, Heinrich Carl, in Unterentfelden, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheller, Elisabeth, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Aarau];
Scheller, Susanne Manuela, von Thalwil, in Aarau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Hallwil].
Numéro de publication: 6062988, Registre du commerce Argovie, (400)
Lernpunkt GmbH, in Aarau, CH-400.4.024.476-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 2, Publ. 1142872).
Statutenänderung:
25.01.2011.
Firma neu:
La Lisa Dance GmbH.
Domizil neu:
Rohrerstrasse 20, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Betrieb eines Tanzstudios, Coaching einer Tanzshowgruppe, Choreographie für Werbe- und Kulturanlässe sowie Handel mit Produkten im Bereich des Tanzes;
kann Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke, Wertschriften oder Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. . Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.01.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Fritz, von Dürrenäsch, in Erlinsbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Lüscher, Isabel, von Dürrenäsch und Kallern, in Erlinsbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheller, Elisabeth, von Thalwil, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.