Renseignements sur Xaver Schelbert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Xaver Schelbert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3240323, Registre du commerce Schwyz, (130)
Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG, in Schwyz, CHE-105.979.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516619).
Statutenänderung:
25.11.2016.
Firma neu:
ebs Energie AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelbert, Xaver, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Ruedi, von Schwyz, in Steinen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz];
Fässler, Hermann, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3523360, Registre du commerce Schwyz, (130)
Landi Schwyz, in Schwyz, CH-130.0.000.336-8, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2004, S. 10, Publ. 2561158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucheli, Franz, von Ruswil, in Brunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelbert, Xaver, von Muotathal, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laimbacher, Richard, von Schwyz, in Seewen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichmuth, Dominik, von Oberiberg, in Seewen SZ, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ming, Josef, von Lungern, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].
Registre du commerce Schwyz, (130)
Elektrizitätswerk des Bezirkes Schwyz, in Schwyz, Nutzbarmachung und Nutzung der Wasserkräfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2000, S. 7727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisa Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle;
Betschart-Schelbert, Adolf, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettler, Othmar, von Ingenbohl, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrler-Bruhin, Luise, von Muotathal, Tuggen, Schübelbach, in Rickenbach SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märchy, Josef, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schelbert, Xaver, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Christoph, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zug, Revisionsstelle.