Renseignements sur Anton Wendelin Schabrun
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Wendelin Schabrun
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005569092, Registre du commerce Argovie, (400)
LKS AG, in Neuenhof, CHE-106.503.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005367316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schabrun, Anton, von Attinghausen, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trajkovic, Jovan, von Ebikon, in Dierikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005569093, Registre du commerce Argovie, (400)
LKS Holding AG, in Neuenhof, CHE-477.260.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schabrun, Anton, von Attinghausen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trajkovic, Jovan, von Ebikon, in Dierikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005017229, Registre du commerce Argovie, (400)
LKS AG, in Neuenhof, CHE-106.503.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, S.0, Publ. 1695271).
Statutenänderung:
29.10.2020.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Transportsystemen jeglicher Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Grundbesitz erwerben, veräussern, mieten und vermieten, bewegliche Sachen, immaterielle und andere Rechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, ähnliche Unternehmungen erwerben oder sich an solchen in beliebiger Form beteiligen, sowie alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Tochterfirmen im In- und Ausland einrichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gogniat, François, von Lajoux JU und Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gogniat, Yves Roger, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vannotti, Giorgio Roberto, von Bedigliora, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauper, Michael, von Lohn-Ammannsegg, in Dintikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Thomas, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schabrun, Anton, von Attinghausen, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.