Renseignements sur Rudolf Willi Santschi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rudolf Willi Santschi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005397260, Registre du commerce Zurich, (20)
Triluna Film AG, in Zürich, CHE-106.773.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 09.10.1997, S.7371).
Firma neu:
Triluna Film AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.01.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi, Rudolf, von Sigriswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vorster, Christoph, von Diessenhofen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Telos-Treuhand].
Numéro de publication: 3079569, Registre du commerce Zurich, (20)
SWISSPERFORM, in Zürich, CHE-107.723.519, Verein (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Rudolf, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tribolet Schindler, Thomas, von Tschugg, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2718513, Registre du commerce Grisons, (350)
Schweizerische Kulturstiftung für Audiovision, in Chur, CHE-110.401.594, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Rudolf, von Sigriswil, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Valerie, von Hittnau, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.