Renseignements sur Erich Sager
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erich Sager
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005806242, Registre du commerce Zoug, (170)
digital first Management GmbH, in Baar, CHE-285.382.573, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005298113).
Statutenänderung:
20.06.2023.
Firma neu:
Wildspitz Digital Publishing GmbH.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Dorfstrasse 24, 6332 Hagendorn. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Erich, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welsch, Ruben, deutscher Staatsangehöriger, in Greifensee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005487033, Registre du commerce Grisons
suiair AG, in St. Moritz, CHE-292.835.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005424183).
Domizil neu:
Via Maistra 7, 7500 St. Moritz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Erich, von Winterthur, in Sirnach, Mitglied + Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akkiz, Hasan, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005298113, Registre du commerce Zoug, (170)
digital first Management GmbH, in Baar, CHE-285.382.573, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005112043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Post, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Erich, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.