Renseignements sur Rolf Ryter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Ryter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006056279, Registre du commerce Argovie, (400)
Rolf Ryter Heizungen GmbH, in Gebenstorf, CHE-111.789.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3113415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryter, Rolf, von Kandergrund, in Gebenstorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryter, Patricia, von Kandergrund, in Gebenstorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2127847, Registre du commerce Argovie, (400)
Rolf Ryter Heizungen GmbH, in Gebenstorf, CHE-111.789.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 3, Publ. 5122554).
Statutenänderung:
26.03.2015. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (per Brief oder per E-Mail).
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryter, Patricia, von Kandergrund, in Gebenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryter, Alexander, von Kandergrund, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ryter, Manuela, von Kandergrund, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ryter, Rolf, von Kandergrund, in Gebenstorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 5122554, Registre du commerce Argovie, (400)
Rolf Ryter Heizungen GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.025.702-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 3, Publ. 5009912). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryter, Rolf, von Kandergrund, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].