Renseignements sur Urs Peter Rutzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Urs Peter Rutzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005546724, Registre du commerce Grisons
Gruber Bau GmbH, in Seewis im Prättigau, CHE-264.525.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, S.0, Publ. 1742817).
Firma neu:
Gruber Bau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.08.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber, Andrea Giuseppe, von Rossa, in Seewis im Prättigau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rutzer, Urs Peter, von Flums, in Chur, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3343535, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RUBUS Informatik GmbH, in Mörschwil, CHE-424.097.133, Paradisstrasse 11, 9402 Mörschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2017.
Zweck:
Unternehmensberatung bezüglich Strategie-, Organisations- und Prozessentwicklung;
Betriebsführung, Projektmanagement, Controlling, Führungsausbildung und Coaching. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Anteilbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.01.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rutzer, Urs, von Flums, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1933405, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
CEOS AG, bisher in Chur, CHE-113.260.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2009, S. 8, Publ. 5242270).
Gründungsstatuten:
09.11.2006.
Statutenänderung:
22.12.2014.
Sitz neu:
Appenzell.
Domizil neu:
Oberer Gansbach 4, 9050 Appenzell.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen und von Projektrealisierungen für Unternehmen. Sie kann ferner Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann sich ferner an Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen, Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und andere Vermögenswerte erwerben, halten und veräussern sowie alle weiteren Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen sonst wie fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten..
Mitteilungen neu:
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaute, Martin, von Zürich, in Sulzbach (Uster), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutzer, Urs, von Flums, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenisch-Fried, Anna Maria, von Ilanz GR und Schiers, in Appenzell, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Camenisch, Reto, von Ilanz GR, in Appenzell, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].