Renseignements sur Peter Rupper
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Rupper
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4339467, Registre du commerce Argovie, (400)
SVKTL Schweizerischer Verband für Kühl- und Tiefkühl-Logistik, bisher in Zug, CHE-365.479.342, Verein (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1643753).
Statutenänderung:
25.05.2018.
Name neu:
Schweizerischer Verband für Temperaturgeführte-Logistik SVTL.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Association Suisse pour la Logistique du Froid ASLF).
Sitz neu:
Möhlin.
Domizil neu:
c/o Georg Burkhardt, Fröschmattweg 2, 4313 Möhlin.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupper, Peter, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Kurt, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkhardt, Georg, von Stein (AG), in Möhlin, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Burkhardt, Georg Jakob, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1578349, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcher Freilager AG, in Zürich, CHE-105.927.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1160335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Hermann, von Oberentfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wetter, Dr. Martin, von Zürich und Winterthur, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Stephan Alexander, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupper, Peter, von Zug und Bichelsee-Balterswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkhard, Jürg, von Schwarzhäusern, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1)];
Schaufelberger, Ernst, von Wald ZH und Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Kaufmann, Steven, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Hilber, Michael, von St. Gallen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Rainer, von Hünenberg und Zug, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Sabrina, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 958569, Registre du commerce Zoug, (170)
SVKTL Schweizerischer Verband für Kühl- und Tiefkühl-Logistik (ASLF Association Suisse pour la Logistique du Froid), in Zug, CH-170.6.000.273-8, c/o Rupper + Partner Unternehmensberatung, Moosbachweg 13, 6300 Zug, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2013.
Zweck:
Wahrung der Interessen der Mitglieder im Allgemeinen, effektive Unterstützung der Mitglieder in allen Belangen der nationalen und internationalen temperaturgeführten Logistik, zur Steigerung von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit am Markt, Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Organisationen und Unternehmen, die sich mit der temperaturgeführten Logistik befassen, Beteiligung an in- und ausländischen Organisationen, die Ziele verfolgen, welche für den Verband von Interesse sind.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Manzetti, Marco, von Rünenberg, in Rünenberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eiholzer, Pius, von Menznau, in Sempach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frossard, Pierre-Alain, von La Verrerie, in Gingins, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Harnisch, Hans Peter, von Schwarzenburg, in Stein AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hauck, Urs, von Basel, in Oensingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Jürg, von Uerkheim, in Bolligen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rupper, Peter, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.