Renseignements sur Ralf Rühling
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ralf Rühling
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3424489, Registre du commerce Zoug, (170)
Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2160839, Registre du commerce Zoug, (170)
Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 13, Publ. 5970624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1944495, Registre du commerce Zurich, (20)
DerivaSoft AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-115.656.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1933149).
Statutenänderung:
15.12.2014.
Firma neu:
Derizone AG.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Ufmattenstrasse 36, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truong, Ngo Dinh, französischer Staatsangehöriger, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schröder, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Göttingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguyen, Tuan Anh, vietnamesischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Vellapillil Hari, Menon Indukumar, indischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.