Renseignements sur Ulrich Rüegsegger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Rüegsegger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6073162, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Rüderswil, in Rüderswil, CH-053.5.001.845-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 07.02.2003, S. 4, Publ. 852522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg-Rothenbühler, Käthi, von Eriswil, in Rüderswil, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Rüegsegger, Ulrich, von Röthenbach im Emmental, in Rüderswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Rudolf, von Heimiswil, in Lauperswil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerber, Walter, von Schangnau, in Rüderswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2058320, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Mützlenberg, in Rüderswil, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2000, S. 6571).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Mützlenberg in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.09.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beutler, Hanspeter, von Buchholterberg, in Rüderswil, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Burkhalter, Rudolf, von Heimiswil, in Rüderswil, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Rüegsegger, Ulrich, von Röthenbach im Emmental, in Rüderswil, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Lüthi, Martin, von Rüderswil, in Rüderswil, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Lüthi Widmer, Christine, von Rüderswil und Heimiswil, in Rüderswil (Schwanden im Emmental), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 852522, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Rüderswil, in Rüderswil, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2001, S. 598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erhard, Hans, von Rüderswil, in Rüderswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger, Ulrich, von Röthenbach im Emmental, in Rüderswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.