Renseignements sur Remo Rüegg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Remo Rüegg
Participations
Dernières notifications FOSC pour Remo Rüegg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5464800, Registre du commerce Soleure, (241)
MABO Maschinenbau AG, in Oekingen, CH-251.3.000.250-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.1998, S. 3098).
Statutenänderung:
13.01.2010.
Zweck neu:
Führung einer mechanischen Werkstätte, Bau von Maschinen und Anlagen sowie deren Vertrieb. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Gründung der Gesellschaft vom 01.02.1985 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt von der einfachen Gesellschaft 'MABO' in Oekingen, Markus Rüegg, Oekingen und Martin Jäggi, Horriwil, die im Sacheinlagevertrag vom 1.2.1985 aufgeführten Aktiven zum Preise von CHF 44'000.-- die voll auf das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.01.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerspacher, Manfred, von Aeschi SO, in Aeschi SO, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Markus, von Oekingen und Schwyz, in Oekingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Rüegg, Remo, von Oekingen und Schwyz, in Oekingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.