Renseignements sur Heinz Ruch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Ruch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3071338, Registre du commerce Soleure, (241)
Personalfürsorgestiftung der Von Roll Holding AG, in Gerlafingen, CH-251.7.000.003-6, Fürsorge zu Gunsten der Arbeitnehmer der Firma gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall, Invalidität, Tod und unverschuldeter Notlage, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2004, S. 12, Publ. 2204642).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Von Roll Holding AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil bei BDO Visura, Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 06.07.2005 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Heinz, von Sumiswald, in Gerlafingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Alfred genannt Fred, von Zürich und Burg AG, in Uitikon, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: in Birmensdorf ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Werner, von Nennigkofen, in Biberist, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altermatt, Martin, von Herbetswil, in Herbetswil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Bergen, Ernst, von Schattenhalb, in Breitenbach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Willy, von Ringgenberg BE, in Courrendlin, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porporato, Giuseppe, von Delémont, in Delémont, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Roland, von Obergerlafingen, in Obergerlafingen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Steulet, Roland, von Rossemaison, in Rossemaison, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1212824, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse der Von Roll Holding AG, in Zürich, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Von Roll Holding AG, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 23.07.2003, S. 22, Publ. 1096838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Heinz, von Sumiswald, in Gerlafingen, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.
Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse der Betriebsangestellten der Von Roll Holding AG, bisher in Gerlafingen, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Betriebsangestellten der Von Roll Holding AG, Stiftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.1999, S. 5786).
Gründungsurkunde:
10.12.1973.
Urkundenänderung:
15.03.2001.
Name neu:
Pensionskasse der Von Roll Holding AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Von Roll Holding AG, Edenstrasse 20, 8045 Zürich.
Zweck neu:
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Von Roll Holding AG und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod;
kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Gemeinden und berufliche Vorsorge des Kantons Zürich.
Organisation:
Stiftungsrat von 12 Mitgliedern.
Geschäftsdomizil:
Bahnhofstrasse 22, 4563 Gerlafingen. Der Stiftungsrat hat am 09.10.2000 ein Organisationsreglement erlassen, das unter anderem die Vertretung ordnet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maffei, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Courrendlin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steulet, Roland, von Rossemaison, in Rossemaison, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Dr. Markus, von Littau, in Kriegstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Werner, von Nennigkofen, in Biberist, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Burger, Alfred genannt Fred, von Zürich, Burg AG, in Uitikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birmensdorf ZH, Mitglied];
Altermatt, Martin, von Herbetswil, in Herbetswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Heinz, von Sumiswald, in Gerlafingen, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.