Renseignements sur Susanne Roth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Susanne Roth
Participations
Dernières notifications FOSC pour Susanne Roth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005421688, Registre du commerce Valais, (626)
SI La Palma Crans SA, à Crans-Montana, CHE-102.711.667, société anonyme (No. FOSC 140 du 22.07.2021, Publ. 1005255859).
Inscription ou modification de personne(s):
Barras, Christian , de Crans-Montana, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Roth, Susanne, de Zofingen, à Dulliken, administratrice, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2536987, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Brüggli, in Dulliken, CHE-108.007.153, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1242847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Brigitte, deutscher Staatsangehöriger, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Bruno, von Egerkingen, in Obergösgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Karin, von Matten bei Interlaken, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Susanne, von Zofingen, in Dulliken, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rhiner, Walter, von Dulliken, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hotz, Gerda, von Küsnacht (ZH), in Olten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grui, Elisabeth, von Dulliken, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leuenberger, Edith, von Lützelflüh, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loncar, Edwin, von Küttigen, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1242847, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Brüggli, in Dulliken, CHE-108.007.153, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 21, Publ. 5960176).
Statutenänderung:
31.05.2013.
Zweck neu:
Bezweckt in gemeinnütziger Weise den Betrieb eines Alters- und Pflegeheims in Dulliken, zur Aufnahme von betagten oder pflegebedürftigen Personen aus den der Genossenschaft beteiligten Gemeinden. Auch ausserhalb dieser Gemeinden wohnende Personen können nach Massgabe des verfügbaren Platzes Aufnahme finden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich durch gewöhnlichen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss-Rechberger, Liselotte, von Lotzwil, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lütolf, Eduard, von Alberswil, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bütikofer, Werner, von Kernenried, in Olten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richner, Brigitte, von Gränichen, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uebelmann, Beatrice, von Küttigen, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villabruna-Fried, Erika, von Obergösgen und Wängi, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canonica, Silvio, von Starrkirch-Wil und Corticiasca, in Starrkirch-Wil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Brigitte, von Dulliken, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frank, Hans, von Pfaffnau und Roggliswil, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fürsinger, Maja, von Schmitten GR, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glauser, Béatrice, von Jegenstorf, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Marianne, von Eppenberg-Wöschnau, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kiefer, Marlies, von Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Würgler, Alban, von Rohrbach, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Henzmann-Köhler, Vera, von Dulliken und Lostorf, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Hans-Rudolf, von Mühleberg, in Olten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Eduard, von Dulliken, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Marianne, von Solothurn, in Olten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Ursula, von Starrkirch-Wil und Altnau, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Susanne, von Zofingen, in Dulliken, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hotz, Gerda, von Küsnacht ZH, in Olten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loncar, Edwin, von Küttigen, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albiker, Patrick, von Rüfenach, in Trimbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].