Renseignements sur Edith Leuenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Edith Leuenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005342316, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Brüggli, in Dulliken, CHE-108.007.153, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Dominik, von Wolfwil, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Edith, von Lützelflüh, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Andrea, von Gontenschwil, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richiger, Martin, von Obergösgen, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2536987, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Brüggli, in Dulliken, CHE-108.007.153, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1242847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Brigitte, deutscher Staatsangehöriger, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Bruno, von Egerkingen, in Obergösgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Karin, von Matten bei Interlaken, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Susanne, von Zofingen, in Dulliken, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rhiner, Walter, von Dulliken, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hotz, Gerda, von Küsnacht (ZH), in Olten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grui, Elisabeth, von Dulliken, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leuenberger, Edith, von Lützelflüh, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loncar, Edwin, von Küttigen, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 681894, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Brüggli, in Dulliken, In gemeinnütziger Weise Bau und Betrieb eines Alterswohnheimes in Dulliken, gegebenenfalls mit Pflegeabteilung, zur Aufnahme von betagten Personen aus den an der Genossenschaft beteiligten Gemeinden, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.1992, S. 3688).
Statutenänderung:
15.12.1997.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Franz, von Zofingen, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Arnold, von Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Dr. Erich, von Trimbach, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Gerold, von Altdorf UR, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Philipp, von Gossau ZH, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moor, Bruno, von Vordemwald, in Dulliken, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Franz, von Dulliken und Gretzenbach, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krüttli, Paul, von Obererlinsbach, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kissling, Otto, von Wolfwil, in Obergösgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moll, Rudolf, von Dulliken, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Alice, von Neuheim, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aerni, Helen, von Krummenau, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Arx, Lydia, von Niederbuchsiten, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Hans-Ulrich, von Niederönz, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Hans, von Welschenrohr, in Welschenrohr, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Harald, von Wangen bei Olten, in Starrkirch-Wil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bärtschi, Bernadette, von Dulliken und Giswil, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buchmann, Josef, von Luzern und Lieli, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Canonica, Silvio, von Starrkirch-Wil und Corticiasca, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giori, Franco, von Dulliken, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grob, Hansruedi, von Hemberg, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gunst, Margrit, von Basel, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Edith, von Lützelflüh, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richner, Brigitte, von Gränichen, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Christine, von Walterswil BE, in Obergösgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stauffiger, Markus, von Heimenhausen, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Ruth, von Dulliken und Gunzgen, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uebelmann, Beatrice, von Küttigen, in Dulliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bättig, René, von Ufhusen, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.