Renseignements sur Dieter Roth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dieter Roth
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Roth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005812984, Registre du commerce Soleure, (241)
Hebetec Förder- und Hebesysteme AG, in Nuglar-St. Pantaleon, CHE-107.643.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005529224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreier, Gregor, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].
Numéro de publication: 7066846, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Pro Specie Rara, bisher in Aarau, CH-320.7.022.081-6, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 3, Publ. 4003442).
Gründungsurkunde:
11.07.2005.
Urkundenänderung:
20.12.2012.
Name neu:
ProSpecieRara.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Unter Brüglingen 6, Münchenstein, 4052 Basel.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Hansjürg genannt Hans-Jörg, von Wiesen GR, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Waldner, Rosmarie, von Zürich, in Ebmatingen (Maur), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gämperli, Christoph, von Jonschwil, in Flawil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenfelder, Hans-Peter, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Susanne, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Paul, von Basel und Bubendorf, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roch, Philippe, von Lancy, in Russin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutishauser, Rolf, von Langrickenbach, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckli, Peter Paul, von Tägerig, in Wettingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Philippe, von Basel und Madiswil, in Nunningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gontenschwil].
Numéro de publication: 6422200, Registre du commerce Soleure, (241)
Ing. R. Ment AG, bisher in Dottikon, CH-400.3.002.748-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 2, Publ. 5413210).
Statutenänderung:
14.11.2011.
Sitz neu:
Nuglar-St. Pantaleon.
Domizil neu:
Liestalerstrasse 33, 4412 Nuglar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Basel].