Renseignements sur David Roth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour David Roth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2420115, Registre du commerce Thurgovie, (440)
FRONTIERS, in Weinfelden, CHE-107.591.614, Verein (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 18, Publ. 5656908).
Statutenänderung:
17.04.2015.
Organisation neu:
[nicht mehr erforderlich gem. Art. 92 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehner, Beat, von Münchwilen TG, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, David, von Kesswil, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläusli, Roland, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghoff, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetterli, Thomas, von Wagenhausen, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomamichel Treuhand (CHE-109.371.525), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3705598, Registre du commerce Thurgovie, (440)
FRONTIERS, bisher in Goldach, CH-320.6.036.861-7, ist Teil der internationalen Frontiers-Missionsbewegung, die, in Partnerschaft mit anderen, unter islamischen Volksgruppen christliche Gemeinden gründet usw. Verein (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2004, S. 12, Publ. 2295858).
Statutenänderung:
8.12.2006.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
c/o Beat Forster, Im Sonnenwinkel 2, 8570 Weinfelden.
Zweck:
Ist Teil der internationalen Frontiers-Missionsbewegung, die, in Partnerschaft mit anderen, unter islamischen Volksgruppen christliche Gemeinden gründet und diese in die Selbständigkeit begleitet;
unterstützt, im Sinne der ganzheitlichen missionarischen Entwicklungsarbeit, Hilfsprojekte für diese, infolge Kriegen, Armut und Naturkatastrophen, notleidenden Volksgruppen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden und Gönnerbeiträge, Schenkungen und Legate.
Organisation:
Hauptversammlung, Vorstand von 5 - 7 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Jürg, von Trubschachen, in Hettlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Paul Jakob, von Wyssachen, in Schönenwerd, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zeberli, Andrea, von Uster und Hohentannen, in Goldach, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bühler, Robert, von Winterthur und Sigriswil, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wehner, Beat, von Münchwilen TG, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Käusli, Roland, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, David, von Kesswil, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.