Renseignements sur Luigi Rossi
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Luigi Rossi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Luigi Rossi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004979746, Registre du commerce Soleure, (241)
Bernex Bimetall AG, in Olten, CHE-110.271.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3513217).
Statutenänderung:
10.09.2020.
Sitz neu:
Trimbach.
Domizil neu:
Winznauerstrasse 101, 4632 Trimbach.
Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 17.10.2003 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "Xaloy AG" (neu: "IonBond AG Olten"), in Olten, nämlich das Geschäftsfeld "Zylinder- und Schneckenproduktion", gemäss Übernahmebilanz per 30.09.2003 und Vertrag vom 15./17.10.2003, wonach die übernommenen Aktiven CHF 6'297'223.-- und die übernommenen Passiven CHF 1'743'533.-- betragen, zum Preis von CHF 4'553'690.--.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Nova Milanese (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Milano (IT)];
Buzzoni, Vittorino Clemente, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Barzio (IT)].
Numéro de publication: 2210600, Registre du commerce Soleure, (241)
Bernex Bimetall AG, in Olten, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Oberflächentechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 9, Publ. 2020138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchetti, Marco, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schedler, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Bruno, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Peter, von Grossdietwil, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Buzzoni, Vittorino Clemente, italienischer Staatsangehöriger, in Barzio (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.