Luigi Rossi
domicilié à Nova Milanese, de Italie Mandats actifs: Bernex Bimetall AG Connecté à: Fabrizio Spreafico, Vittorio Clemente Buzzoni, Isabelle Meier et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Rossi" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Rossi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Rossi" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Rossi".
|
|
Luigi Rossi
domicilié à Muzzano, de Italie Mandats actifs: GFL SA Connecté à: Guido Franco Alberto Bonadonna, Antonella Belloni Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Rossi" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Rossi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Rossi" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Rossi".
|
|
Luigi Rossi
domicilié à Lavena Ponte Tresa (IT), de Italie Mandats actifs: DMR Elite Sagl Connecté à: Giuseppe Grimaldi, Davide Masera, Claudio Pasquali Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Rossi" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Rossi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Rossi" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Rossi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Luigi Rossi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Luigi Rossi
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Autres commerces avec des biens divers
Viabilisation de terrains
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Autres commerces avec des biens divers
Viabilisation de terrains
Personnes privées avec le nom Luigi Rossi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Luigi Rossi
Numéro de publication: HR02-1004979746, Registre du commerce Soleure, (241)
Bernex Bimetall AG, in Olten, CHE-110.271.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3513217).
Statutenänderung:
10.09.2020.
Sitz neu:
Trimbach.
Domizil neu:
Winznauerstrasse 101, 4632 Trimbach.
Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 17.10.2003 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "Xaloy AG" (neu: "IonBond AG Olten"), in Olten, nämlich das Geschäftsfeld "Zylinder- und Schneckenproduktion", gemäss Übernahmebilanz per 30.09.2003 und Vertrag vom 15./17.10.2003, wonach die übernommenen Aktiven CHF 6'297'223.-- und die übernommenen Passiven CHF 1'743'533.-- betragen, zum Preis von CHF 4'553'690.--.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Nova Milanese (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Milano (IT)];
Buzzoni, Vittorino Clemente, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Barzio (IT)].
Numéro de publication: 2210600, Registre du commerce Soleure, (241)
Bernex Bimetall AG, in Olten, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Oberflächentechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 9, Publ. 2020138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchetti, Marco, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schedler, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Bruno, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Peter, von Grossdietwil, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Buzzoni, Vittorino Clemente, italienischer Staatsangehöriger, in Barzio (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.