Renseignements sur David Rohrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom David Rohrer
Dernières notifications FOSC pour David Rohrer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005894250, Registre du commerce Obwald, (140)
Sigrist & Rohrer GmbH, in Sachseln, CHE-106.810.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S.14, Publ. 5295828).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Firma neu:
Rohrer Platten GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Wand- und Bodenbelägen in Keramik, Naturstein und Kunststein, sowie den Handel mit Waren und das Erbringen von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Übernimmt bei der Gründung von Karl Sigrist, Sachseln, einen Kleinbus Renault, Maschinen, Werkzeuge, Kantenschutz, Kleber und Plättli im Werte und zum Preise von CHF 12'700.--, wovon CHF 10'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 2'700.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Karl, von Sarnen, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, David, von Sachseln, in Sachseln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Daniela, Rohrer-Gasser, von Sachseln, in Sachseln, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Obwald, (140)
Berichtigung des im SHAB Nr. 192 vom 03.10.2000, S. 6742, publizierten TB-Eintrags Nr. 394 vom 27.09.2000. Sigrist & Rohrer GmbH, in S a c h s e l n , Planung und Ausführung von Wand- und Bodenbelägen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2000, S. 6742).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, David, von Sachseln, in Sachseln, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [nicht: Rohrer, Daniel].