Renseignements sur Nicolas Röthlisberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Nicolas Röthlisberger
Dernières notifications FOSC pour Nicolas Röthlisberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006004098, Registre du commerce Berne, (36)
Grundlos Productions GmbH, in Biel/Bienne, CHE-280.774.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099084).
Statutenänderung:
28.03.2024.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Unterer Kanalweg 15, 2560 Nidau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlisberger, Nicolas, von Lauperswil, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Täuffelen].
Numéro de publication: HR02-1005060760, Registre du commerce Berne, (36)
Vinea Biennesis GmbH, in Biel/Bienne, CHE-475.815.324, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Nicolas, von Lauperswil, in Täuffelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotonde AG (CHE-102.749.090), in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meyer, Thomas, von Trub, in Ipsach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004582209, Registre du commerce Berne, (36)
Grundlos Productions GmbH, in Biel/Bienne, CHE-280.774.902, Neuenburgstrasse 48, 2505 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.03.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von natürlichen und juristischen Personen im Bereich strategischer und operativer Fragestellungen, insbesondere aber nicht ausschliesslich in den Bereichen Gastronomie und Events, die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang im In- und Ausland und den Handel mit Waren aller Art. Zudem bezweckt sie das Anbieten von Schulungen aller Art und das Führen von gastgewerblichen Betrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 04.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Röthlisberger, Nicolas, von Lauperswil, in Täuffelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.