Renseignements sur Andreas Gregor Roca
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Gregor Roca
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005431283, Registre du commerce Schwyz, (130)
CHM Finance AG, in Wangen (SZ), CHE-105.387.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roca, Andreas Gregor, von Zürich, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzl, Claudia, von Freienbach und Rapperswil-Jona, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin und Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004669974, Registre du commerce Obwald, (140)
Digibonum AG, in Kerns, CHE-251.832.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315925).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasher, Zafar, von Ittigen, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roca, Andreas, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1480887, Registre du commerce Schwyz, (130)
CHM Finance AG, in Wangen SZ, CHE-105.387.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 14, Publ. 6027714).
Statutenänderung:
25.04.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und Anlageberatung, die Vermittlung von Investment-Controlling Konzepten für Private und Unternehmungen sowie die Beratung, die Führung und die Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen oder Teilbereichen daraus in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann sämtliche Dienstleistungen erbringen sowie Rechtsgeschäfte eingehen, abändern und auflösen, die der Zweckverfolgung der Gesellschaft direkt oder indirekt entsprechen oder dieser dienlich sind. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Josef Friedrich, von Nebikon, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
STR Wirtschaftsprüfung AG (CH-130.3.016.045-2), in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzl, Claudia, von Freienbach und Rapperswil-Jona, in Nuolen, Präsidentin und Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Roca, Andreas Gregor, von Zürich, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.