Renseignements sur Kurt Ritter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Ritter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Ritter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005174727, Registre du commerce Berne, (36)
C-Tech Finanz Holding AG, in Wilderswil, CHE-100.940.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S.4, Publ. 4888472).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Firma neu:
C-Tech Finanz Holding AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Kurt Eduard Ritter, Baumgarten 11, 3800 Unterseen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder elektronischer Post. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2021 aufgelöst. [Streichung der Bemerkung da nicht zum Eintragungstext gehörend]. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Berner Oberland gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaderli, Beat, von Wilderswil, in Wilderswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ritter, Kurt, von Unterseen, in Unterseen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5467114, Registre du commerce Berne, (36)
Laku AG, in Interlaken, CH-092.3.006.838-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2000, S. 6468).
Statutenänderung:
30.04.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Geschenkartikeln sowie die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen beteiligen, oder solche Unternehmungen erwerben, Lizenzen verwerten, sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist befugt, Darlehen zu gewähren. Sie kann Wertpapiere kaufen oder verkaufen, sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. [Die Bestimmung über die nicht publikationspflichtigen Tatsachen wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].[Streichung der Bemerkung über die Streichung der Bestimmung über die Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrates, da nicht zur Eintragung gehören.] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Triva Treuhand AG, in Interlaken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Jürg, von Auenstein, in Sachseln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Interlaken];
Ritter, Kurt, von Unterseen, in Brüssel (BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Lysaker (N)].